Berita Terupdate dan Terpercaya Yang Disajikan Dengan Lebih Menarik

Anak Anda Pusing Menjawab Soal Matematika? Simak Teknik Ajaib Mengalikan Bilangan Dengan Cepat Ini

Tahukah Anda cara mengalikan bilangan dengan cepat tanpa kalkulator? Mari belajar matematika dengan cara yang mudah ini.

Inilah cara belajar matematika dengan mudah
Belajar matematika tidak sesulit yang Anda ataupun anak Anda bayangkan. Ada berbagai trik yang memudahkan Anda mengajak si kecil gemar belajar matematika. Salah satu triknya, ada di video berdurasi 5 menit ini.

Anda tidak perlu mendengar suara di video ini untuk mengerti isinya. Video ini mengajarkan bagaimana mengalikan 2 bilangan yang angka pada digit pertamanya sama.

 Contoh pertama pada video ini adalah 37 x 33 =
  • Cek dulu bahwa digit awal kedua bilangan tersebut sama, yaitu 3.
  • Lalu cara ini hanya berlaku bila jumlah angka terakhir di kedua bilangan itu =10.
Bila kedua hal di atas terpenuhi, cara belajar menghitung cepat ini dapat diterapkan. Bila tidak, cara ini tidak dapat digunakan.
Tambahkan 1 pada 3, sehingga menjadi 4.
Kemudian kalikan 3 dengan 4. Hasilnya adalah 12. Kini 37 x 33 = 12 _ _
Untuk mengisi 2 digit terakhir, kalikan kedua angka di belakang, yaitu 7 dan 3. Hasilnya, 7 x 3 = 21.
Jadi, 37 x 33 = 1221 

Contoh kedua dalam video belajar matematika ini adalah 56 x 54 = ?Pastikan digit pertama kedua bilangan tersebut sama, yaitu sama-sama 5. Jadi cara belajar matematika secara cepat ini dapat diterapkan.
5 x (5+1) = 30
Jadi 56 x 54 = 30 _ _
Selanjutnya 6 x 4 = 24
Jadi 56 x 54 = 3024
Mudah bukan? 

Contoh ketiga, 21 x 29 = _ _ _
Pastikan digit pertama kedua bilangan tersebut sama, yaitu 2
Langkah pertama, 2 x (2+1) = 2 x 3 = 6
Langkah selanjutnya, 1 x 9 = 09
Jadi, 21 x 29 = 609

Contoh keempat, adalah angka yang lebih besar.

112 x 118 = ?
Pastikan digit awal kedua bilangan ini sama, yaitu 11.
Langkah pertama, 11 x (11+1) = 11 x 12 = 132 (Tahukah Anda cara menghitung cepat perkalian dengan angka 11?)
Jadi 112 x 118 = 132 _ _
Langkah selanjutnya, 2 x 8 = 16
Jadi, 112 x 118 = 13216

Contoh kelima, 59 x 51 = ?

Kedua digit pertama sudah sama yaitu 5.
Langkah pertama, 5 x (5+1) = 30
Jadi 59 x 51 = 30 _ _
Lalu kalikan digit terakhir, 9 x 1 = 09
Jadi 59 x 51 = 3009
Mudah sekali bukan?

Yang perlu Anda perhatikan adalah 2 hal yaitu :

1. Digit awal kedua bilangan harus sama.
2. Untuk menentukan jumlah total digit hasil perkalian, gunakan logika. Misalnya pada contoh kelima, tentunya 3009 bukan 309. Logika mudahnya, ambillah contoh yang mendekati perkalian 59×51 tersebut, misalnya 50×50 hasilnya 2500, bukan 250. Jadi, hasil perkalian 59 x 51 tentunya memiliki 4 digit, bukan 3 digit.
Nah parents, semoga informasi ini bermanfaat.
Bila Anda ingin berbagi info ini dengan teman lainnya, share artikel ini melalui Facebook, Google+, atau Twitter!
sumber: theasianparent.com

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Anak Anda Pusing Menjawab Soal Matematika? Simak Teknik Ajaib Mengalikan Bilangan Dengan Cepat Ini